Informazioni su Josef Schönbächler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Josef Schönbächler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josef Schönbächler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1008265, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Max Felchlin AG, in Schwyz, CH-130.0.000.172-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2011, S. 0, Publ. 6150120).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brugger, Heini, von Zürich, in Langnau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Martin, von Kallnach, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Inderbitzin, Werner, von Morschach, in Brunnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Patrick, von Wassen, in Sattel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Menzingen];
Künzli, Stefan, von Bowil, in Hütten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Au ZH];
Schönbächler, Josef, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Unteriberg];
Immoos, Alois, von Morschach, in Morschach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brunnen];
Müller, Marcel, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felchlin, Meinrad Josef, genannt Joe, von Steinen, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Christoph, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4790722, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stiftung Krankenhaus Maria zum finstern Wald, in Einsiedeln, CH-130.0.004.209-2, Stiftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2005, S. 12, Publ. 3076794).
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Schönbächler, Josef, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Verwalter (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisig, Beat, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hensler, Hans, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schatt, Josef, von Unteriberg, in Unteriberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schönbächler, Walter, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tesler, Harald, von Menzingen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lienert, Meinrad, von Einsiedeln, in Egg SZ, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2635848, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pensionskasse des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken SVRB, in St. Gallen, CH-320.5.008.332-9, ihre eigenen Angestellten etc. gegen die wirtschaftlichen Folgen der Invalidität, des Alters und des Todes zu versichern, Genossenschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2002, S. 13, Publ. 784036).
Statutenänderung:
1.12.2004. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cudré, Armand, von Autigny, in St. Gallen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horner, Pius, von Netstal, in Mörschwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönbächler, Josef, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz, Pascal, von Ueberstorf und Bösingen, in Matran, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stoll, Roland, von Opfikon, in Arbon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Walter, von Zäziwil, in Biglen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Leo, von Vilters-Wangs, in Wangs (Vilters-Wangs), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Auer, Michael, von St. Gallen und Sennwald, in Speicher, mit Kollektivunterschrift zu zweien.