Informazioni su Peter Schödler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Schödler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005749780, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Besserstein Wein AG, in Villigen, CHE-278.624.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2022, Publ. 1005469982).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schödler, Peter, von Villigen, in Villigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Andreas, von Würenlingen, in Klingnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005504231, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung Döttinger Ferienhaus, in Döttingen, CHE-107.722.402, Stiftung (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2020, Publ. 1004879676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angst, Thomas, von Wil (ZH), in Döttingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schödler, Peter, von Villigen, in Döttingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Andres, genannt Res, von Trub, in Oberrohrdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kohler, Andy, von Schwaderloch, in Döttingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mäder, Michael, von Niederwil (AG), in Döttingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schifferle, Tobias, von Döttingen, in Döttingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005392238, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
pefra-bärgblick GmbH, bisher in Niederrohrdorf, CHE-113.545.344, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004516641).
Statutenänderung:
21.01.2022.
Firma neu:
Agato GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
c/o Abovo Treuhand GmbH, Schützenstrasse 38 O, 9100 Herisau.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schödler, Peter, von Villigen, in Niederrohrdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 50'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Althaus, Thomas, von Affoltern im Emmental, in Rothrist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 50'000.00.