Informazioni su Yves Schneuwly
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yves Schneuwly
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006107879, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerische Stiftung für Sozialtourismus, in Zürich, CHE-104.055.182, Stiftung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2023, Publ. 1005922798).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiess, Rahel, von Seengen, in Bonstetten, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Andreas, von Dietikon, in Dietikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneuwly, Yves, von Basel, in Bottmingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005679728, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 28 vom 09.02.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 5749 vom 06.02.2023 Schweizerische Stiftung für Sozialtourismus, in Zürich, CHE-104.055.182, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2023, Publ. 1005673747).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneuwly, Yves, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Schneuwyler, Yves].
Numero di pubblicazione: HR02-1005673747, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerische Stiftung für Sozialtourismus, in Zürich, CHE-104.055.182, Stiftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005393988).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiess, Rahel, von Seengen, in Bonstetten, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bahrampoori, Rahel, in Uitikon];
Schneuwyler, Yves, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tauber Gomez, Stephanie, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.