Informazioni su Markus Schnetzer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Schnetzer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005032500, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Alpgenossenschaft Bütschwil - Schwämmli, in Bütschwil-Ganterschwil, CHE-101.647.044, Genossenschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2013, S.0, Publ. 7159996).
Domizil neu:
c/o Roger Bachmann, Taa 979, 9606 Bütschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Stephan genannt Stefan, von Mosnang, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breitenmoser, Karl, von Bütschwil-Ganterschwil, in Mosnang, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Roger, von Amden, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnetzer, Markus, von Mosnang, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gmür, Walter, von Amden, in Dietfurt (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7159996, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Alpgenossenschaft Bütschwil - Schwämmli, in Bütschwil, CH-320.5.000.522-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, Publ. 7120484).
Sitz neu:
Bütschwil-Ganterschwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Stephan genannt Stefan, von Mosnang, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bütschwil];
Bleiker, Jakob, von Ebnat-Kappel, in Dietfurt (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietfurt (Bütschwil)];
Breitenmoser, Karl, von Bütschwil-Ganterschwil, in Mosnang, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bütschwil];
Oberholzer, Walter, von Eschenbach SG, in Dietfurt (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnetzer, Markus, von Mosnang, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bütschwil]. [behördliche Umbenennung].
Numero di pubblicazione: 3333386, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Alpgenossenschaft Bütschwil Schwämmli, in Bütschwil, CH-320.5.000.522-4, durch die Verwaltung der der Genossenschaft gehörenden Alp 'Schwämmli' bei Krinau, eventuell durch weiteren Zukauf oder Pacht von Alpland, dem Jungvieh der Genossenschaft eine gute Sömmerung zu sichern, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 07.05.1987, S. 1819).
Statutenänderung:
26.01.2006.
Firma neu:
Alpgenossenschaft Bütschwil - Schwämmli.
Domizil neu:
c/o Stefan Widmer, Grämigen 2089, Bütschwil, 9601 Lütisburg Station.
Zweck neu:
Erfolgreiche Sömmerung von Vieh der Genossenschafter, Erhalt der Ertragsfähigkeit ihrer Alpen, Verwaltung und Bewirtschaftung der Alp Schwämmli und der landwirtschaftlichen Liegenschaft Altschwil bei Krinau. Die Genossenschaft kann Alpen und Liegenschaften pachten, verpachten, erwerben, veräussern und verwalten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stillhart, Hans, von Bütschwil, in Bütschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Ernst, von Mogelsberg, in Dietfurt (Bütschwil), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmür, Walter, von Amden, in Dietfurt (Bütschwil), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kopp, Theodor, von Lütisburg, in Bütschwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scherrer, Anton, von Kirchberg SG, in Bütschwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Stephan genannt Stefan, von Mosnang, in Bütschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bleiker, Jakob, von Ebnat-Kappel, in Dietfurt (Bütschwil), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breitenmoser, Karl, von Bütschwil, in Mosnang, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberholzer, Walter, von Goldingen, in Dietfurt (Bütschwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnetzer, Markus, von Mosnang, in Bütschwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.