Informazioni su Christoph Schneller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Schneller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005538535, Ufficio del registro di commercio Grigioni
deltix ag, in Ilanz/Glion, CHE-113.980.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, S.12, Publ. 5158932).
Domizil neu:
Klosterweg 16, 7130 Ilanz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathomas, Rico, von Laax, in Laax, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Carigiet, Werner, von Breil/Brigels, in Dardin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneller, Christoph, von Rheinau, in Laax, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carigiet, Giusep, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6732950, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Pro Laax, in Laax, CH-350.7.000.272-6, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2008, S. 10, Publ. 4457626).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camathias-Demont, Luzia, von Laax, in Laax, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cathomas + Cabernard AG, in Ilanz, Revisionsstelle;
Caviezel, Fridolin Anton, von Vrin und Laax, in Laax, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coray, Claudio, von Laax, in Laax, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Camathias, Anton, von Laax, in Laax, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cathomas, Arnold, von Breil/Brigels und Sumvitg, in Laax, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schneller, Christoph, von Rheinau, in Laax, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
treuhand-kanzlei ag (CH-350.3.000.245-8), in Ilanz, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5158932, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Nachtrag des im SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 13, publizierten TR-Eintrags Nr. 3449 vom 10.07.2009. deltix ag, in Ilanz, CH-350.3.010.284-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 13, Publ. 5143526).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cathomas, Rico, von Laax, in Laax, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Carigiet, Giusep, von Breil/Brigels, in Dardin, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Carigiet, Werner, von Breil/Brigels, in Dardin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Schneller, Christoph, von Rheinau, in Laax, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].