Informazioni su Thomas Schneider
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Schneider
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Schneider
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005739499, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
BINAERO AG, in Bubendorf, CHE-101.575.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2013, S.0, Publ. 966961).
Statutenänderung:
05.04.2023.
Firma neu:
Kraftwerk-Garage AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Autoreparatur-. Carrosserie- und Lackierwerkstätten sowie die Vermietung von Motorfahrzeugen aller Art, insbesondere von Personenwagen und Nutzfahrzeugen, und den Handel mit Ersatzteilen. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, verwandte Geschäftszweige angliedern, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Thomas, von Pratteln, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schommer, Karl-Heinz Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Andernach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tepperwien, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madörin, Peter, von Itingen, in Lupsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mustafa, Jeton, kosovarischer Staatsangehöriger, in Niederdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung neu:
Birsfelden (CHE-228.704.296) HR BL.
Numero di pubblicazione: 2610949, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Glatscharia, Creparia GmbH, in Liestal, CHE-110.050.483, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2003, S. 5).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebene Briefe. Gemäss Erklärung vom 31.10.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Thomas, von Pratteln, in Liestal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2307425, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Genossenschaft GC Glatscharia & Creparia, in Liestal, CHE-146.370.287, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012, Publ. 6764908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wengerowski, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Liestal, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüsing, Anne, deutsche Staatsangehörige, in Liestal, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, Beatrix, genannt Bea, von Alpthal, in Liestal, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Thomas, von Pratteln, in Liestal, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].