Informazioni su Rolf Schneider
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Rolf Schneider
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Schneider
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004490397, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Glasbach, in Rohrbachgraben, CHE-107.174.788, Genossenschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, Publ. 5788268).
Domizil neu:
c/o Rolf Schneider, Glasbach 57, 4938 Rohrbachgraben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrmann, Martin, von Rohrbach, in Rohrbachgraben, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Mumenthaler, Samuel, von Trachselwald, in Rohrbachgraben, Vizepräsident, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Rolf, von Hasle bei Burgdorf, in Rohrbachgraben, Vizepräsident + Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Kassier;
Wüthrich, Niklaus, von Trub, in Rohrbachgraben, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier.
Numero di pubblicazione: 5391982, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Hinter-Biembach, in Hasle bei Burgdorf, CH-053.5.001.039-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2001, S. 5208).
Statutenänderung:
02.02.2009, 07.08.2009.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: a) eine möglichst vorteilhafte und rationelle Veredelung der Milch oder deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften zur Erzielung eines guten Milchpreises für die Produzenten;
b) die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
c) die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder. Sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Unbeschränkte solidarische persönliche Haftung jedes Genossenschafters.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 02.02.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Fritz, von Hasle bei Burgdorf, in Hasle bei Burgdorf, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Andreas, von Langnau im Emmental, in Biembach im Emmental (Gemeinde Hasle bei Burgdorf), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Erich, von Langnau im Emmental, in Biembach im Emmental (Gemeinde Lützelflüh), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Rolf, von Hasle bei Burgdorf, in Biembach im Emmental (Gemeinde Hasle bei Burgdorf), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Urs, von Hasle bei Burgdorf, in Biembach im Emmental (Hasle bei Burgdorf), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Ruch, Hans Peter, von Lützelflüh, in Biembach im Emmental (Hasle bei Burgdorf), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier;
Hofer, Andreas, von Hasle bei Burgdorf, in Biembach im Emmental (Hasle bei Burgdorf), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schüpbach, Hans, von Landiswil, in Biembach im Emmental (Hasle bei Burgdorf), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher:von Zäziwil, in Biembach im Emmental (Gemeinde Lützelflüh), Mitglied und Kassier ohne Zeichnungsberechtigung].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Hinter-Biembach, in Hasle bei Burgdorf, Bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch durch Erstellung und Unterhalt einer zweckmässig eingerichteten Käserei und Betrieb derselben in eigener Regie oder durch einen Milchkäufer usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.06.1988, S. 2261).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Jakob, von Hasle bei Burgdorf, in Hasle bei Burgdorf, Präsident, mit Kollektivunterschriftzu zweien;
Jegerlehner, Hansruedi, von Hasle bei Burgdorf, in Hasle bei Burgdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spycher, Walter, von Oberwichtrach, in Hasle bei Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grossenbacher, Benedikt, von Hasle bei Burgdorf, in Hasle bei Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Andreas, von Langnau im Emmental, in Biembach im Emmental (Gemeinde Hasle bei Burgdorf), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Erich, von Langnau im Emmental, in Biembach im Emmental (Gemeinde Lützelflüh), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Hans, von Zäziwil, in Biembach im Emmental (Gemeinde Lützelflüh), Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Rolf, von Hasle bei Burgdorf, in Biembach im Emmental (Gemeinde Hasle bei Burgdorf), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.