Informazioni su Margit Schneider
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Margit Schneider
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005683794, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein pflegimuri, in Muri (AG), CHE-101.996.697, Verein (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434786).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Thomas, von Thalheim AG, in Windisch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Margit, von Winterthur, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005581044, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Spitex Zürich AG, in Zürich, CHE-196.449.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Margit, von Winterthur, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cyrol, Steven, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005479549, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Spitex Zürich AG, in Zürich, CHE-196.449.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2022, Publ. 1005464355).
Statutenänderung:
09.05.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Aktien neu:
2'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09.05.2022 von Spitex Zürich Sihl, in Zürich (CHE-108.387.401) gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 09.05.2022 Aktiven von CHF 6'432'525.00 und Passiven von CHF 2'712'772.00, wofür 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Thomas, von Glarus Nord, in Galgenen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messinger, Anne, von Hubersdorf, in Wettswil am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reck, Markus, von Opfikon, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Margit, von Winterthur, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.