Informazioni su Linda Christina Schneider
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Linda Christina Schneider
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005927444, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Dock Labs AG, in Zug, CHE-209.321.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2022, Publ. 1005418981).
Domizil neu:
c/o Coin Finance AG, Gartenstrasse 5, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wadsack, Lukas, von Zug, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Linda Christina, von Diessbach bei Büren, in Meierskappel, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005830895, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Coin Finance AG, in Zug, CHE-183.919.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2022, Publ. 1005587400).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Martin Ernst, von Winterthur, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bezmalinovic, Monika, von Obersiggenthal, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kipfer, Daniel, von Lauperswil, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Otto Urss, von Bauma, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Linda Christina, von Diessbach bei Büren, in Meierskappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005666887, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IMPS Sàrl, bisher in Luzern, CHE-292.243.273, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005522857).
Statutenänderung:
10.01.2023.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gartenstrasse 5, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder elektronische Post. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Linda Christina, von Diessbach bei Büren, in Meierskappel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lengnau (BE)].