Informazioni su Erich Schneider
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Erich Schneider
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erich Schneider
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005955796, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
St. Michaels-Stiftung, in Zollikon, CHE-479.563.274, Stiftung (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Erich, von Zürich, in Zumikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005587048, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft Kolping (BGK), in Zürich, CHE-100.611.836, Genossenschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3793749).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Erich, von Zürich, in Zumikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Paul, von Bürglen UR, in Langnau am Albis, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herrmann, Daniel, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mariani, Mario, von Zürich, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004597455, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
St. Michaels-Stiftung, in Zollikon, CHE-479.563.274, Neuweg 4, 8125 Zollikerberg, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
04.11.1947. 29.05.1957. 12.03.2019.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei Zollikerberg - Zumikon und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Pfarreigebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Meier, Heinz, von Oberkirch, in Zollikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Erich, von Zürich, in Zumikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bracher, Hansjürg, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treis, Michael, von Le Locle, in Zumikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetterli, Markus, von Herrliberg, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.