Informazioni su Martin Schmutz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Schmutz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005512190, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Steffisburg, in Steffisburg, CHE-101.415.605, Genossenschaft (SHAB Nr. 82 vom 27.04.2012, S.0, Publ. 6656974).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Steffisburg in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Tobias Finger, Eichenriedweg 25, 3612 Steffisburg. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.05.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Hans Rudolf, von Trub, in Steffisburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Burger, Paul, von Heiligenschwendi, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Furer, Hans, von Heiligenschwendi, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Daniel, von Langnau im Emmental, in Steffisburg, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Peter, Hansruedi, von Trub, in Steffisburg, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Finger, Tobias, von Eriz, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Martin, von Vechigen, in Steffisburg, Mitglied der Verwaltung, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kunz, Daniel, von Trub, in Steffisburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5569428, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Steffisburg, in Steffisburg, CH-092.5.001.449-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2001, S. 2930).
Statutenänderung:
16.12.2008.
Domizil neu:
c/o Adolf Schmid, Aumattweg 29, 3612 Steffisburg.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte und rationelle Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder..
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: [Die Möglichkeit des Eintrittsgeldes ist aus den Statuten gestrichen worden] [gestrichen: Pflichten: Je nach dem Stand des Genossenschaftsvermögens kann ein Eintrittsgeld verlangt werden.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, Umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 27.02.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die Bestimmung über die weiteren publikationspflichtigen Tatsachen wurde gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].[Streichung der Bestimmung über die Mitteilungen, da in falscher Rubrik eingetragen.] [gestrichen: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Friedli, Christian, von Rüegsau, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedli, Christian, von Rüegsau, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kneubühl, Walter, von Aeschlen, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Daniel, von Langnau im Emmental, in Steffisburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peter, Hans Rudolf, von Trub, in Steffisburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Adolf, von Rubigen, in Steffisburg, Mitglied und Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Kassier und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Furer, Hans, von Heiligenschwendi, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmutz, Martin, von Vechigen, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.