Informazioni su Roland Schmocker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Roland Schmocker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004946466, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Toneatti Engineering AG, in Bern, CHE-105.831.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmocker, Roland, von Unterseen, in Rapperswil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toneatti, Reto, von Frutigen, in Mamishaus (Schwarzenburg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
La Prova, Fabio, von Subingen, in Bettlach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Subingen].
Numero di pubblicazione: 3298161, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Toneatti Engineering AG, in Bern, CHE-105.831.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2005, Publ. 2919832).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toneatti, Reto, von Frutigen, in Mamishaus (Schwarzenburg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mühlethurnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmocker, Roland, von Unterseen, in Rapperswil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
HTM Gebäudetechnik GmbH, in Muri bei Bern, Installation und Wartung von Haustechnikanlagen aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2001, S. 6482).
Statutenänderung:
11.06.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messner, Albert, von Vechigen, in Kaltacker, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toneatti, Reto, von Frutigen, in Mühlethurnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--];
Schmocker, Roland, von Ringgenberg BE, in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--].