Informazioni su Richard Schmocker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Richard Schmocker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005734172, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Meiko (Suisse) AG, in Fällanden, CHE-107.158.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2022, Publ. 1005592730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neff, Dr. Emil, von Zürich und Zollikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmocker, Richard, von Ringgenberg BE, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedrocchi, Ferruccio, italienischer Staatsangehöriger, in Weiningen ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigg, Arnold, von Dörflingen, in Henggart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gähler, Niklaus, von Urnäsch, in Lengwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberhofen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Leu, Corinne, von Hitzkirch, in Unterägeri, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1769465, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Struktura AG, in Zürich, CHE-107.385.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2009, S. 27, Publ. 5319378).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmocker, Richard, von Ringgenberg BE, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaspar, Thomas, von Zürich und Oberkulm, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1499853, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Manegg Verwaltungs AG Kilchberg, in Kilchberg ZH, CHE-102.544.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2013, Publ. 1152761).
Statutenänderung:
30.04.2014.
Firma neu:
Manegg Verwaltungs AG.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
c/o Sihlta Treuhand und Revisions AG, Schützenstrasse 1, 8800 Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Bruno, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmocker, Richard, von Ringgenberg BE, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Christine, kanadische Staatsangehörige, in Gowanstown (ON, CA), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Fritz, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.