Informazioni su Cornelia Ruth Schmiedehaus
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cornelia Ruth Schmiedehaus
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006033760, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Swiss Sherpa Stiftung, in Salgesch, CHE-454.195.148, Stiftung (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2022, Publ. 1005493016).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmiedehaus, Cornelia Ruth, von Günsberg, in Russikon, Mitglied des Stiftungsrates + Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wellauer, Urs, von Affeltrangen, in Schwanden bei Brienz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Regula, von Hohentannen, in Schwanden bei Brienz, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005493016, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Swiss Sherpa Stiftung, in Salgesch, CHE-454.195.148, Stiftung (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005164362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüdisüli, Bruno, von Amden, in Hausen am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmiedehaus, Cornelia Ruth, von Günsberg, in Russikon, Mitglied des Stiftungsrates + Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005445246, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ormera AG, in Bern, CHE-358.063.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005376856).
Firma neu:
Ormera AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Bratschi AG, Bollwerk 15, 3011 Bern.
Weitere Adressen:
c/o Bratschi AG, Mark Ineichen, Bollwerk 15, Postfach 2159, 3001 Bern.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Mark, von Rothenburg, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmiedehaus, Cornelia Ruth, von Günsberg, in Buochs, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].