Informazioni su Dr. Prof. Bruno Martin Schmied
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Prof. Bruno Martin Schmied
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005993682, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SurgCongress AG, in St. Gallen, CHE-380.440.005, Davidstrasse 1, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.03.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Veranstaltung von Kongressen sowie die Durchführung von Aus-, Weiter- und Fortbildungsveranstaltungen im Gesundheitswesen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 60'000.00.
Aktien:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.03.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schmied, Bruno Martin, von Wichtrach, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Thür, Evelyn, von Altstätten, in Widnau, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004970670, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Medor Consulting GmbH, in Engelberg, CHE-114.630.952, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S.17, Publ. 4788076).
Firma neu:
Medor Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 28.08.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmied, Dr. Bruno Martin, von Wichtrach, in Mörschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Heidelberg (DE)];
Z'graggen, Dr. Kaspar, von Silenen und Zürich, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3955319, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
simedis AG, in St. Gallen, CHE-252.012.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2016, Publ. 3052077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vuckovic, Dr. Robert, von Wil SG, in Uzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmied, Bruno, von Wichtrach, in Mörschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Manser, Adelheid, von Appenzell, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütsche, Jürg, von Kirchberg SG, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.