Informazioni su Ulrich K. Schmidt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich K. Schmidt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3081630, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Einkaufszentrale VSBH - Verband des Schweizerischen Baumaterial-Handels, in Zürich, CH-020.5.900.349-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2004, S. 22, Publ. 2580834).
Statutenänderung:
19.05.2005.
Zweck neu:
Bezweckt, die gemeinschaftliche Kaufkraft der in der Genossenschaft zusammen geschlossenen Mitglieder zur Geltung zu bringen und die Interessen der Mitglieder gegenüber Lieferanten und Lieferantenverbänden zu vertreten, Lieferungsabkommen mit Fabrikanten abzuschliessen sowie Baumaterialien an Mitglieder und gegebenenfalls an weitere Abnehmer zu vermitteln.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Hermann, von Sumiswald, in Chernex, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flury, Regina, von Riehen und Welschenrohr, in Thalwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hitz, Adelheid, von Untersiggenthal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin, Dominique, von Etagnières, in Blonay, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Harry, von Maur, in Maur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaeger, Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Ferreyres, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trümpy, Dr. Balthasar, von Ennenda, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Einkaufszentrale VSBH - Verband des Schweizerischen Baumaterial-Handels, in Zürich, Genossenschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2001, S. 1465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmann, Heidi, von Grüningen, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalstiftung der Alfredo Piatti AG, in Z ü r i c h, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 28.09.1998, S. 6663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Richard, von Elsau, in Illnau- Effretikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Susanne, von Meilen und Egg, in Wangen- Brüttisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wuhrmann, Walter, von Dällikon, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Candrian, Daniel, von Sagogn, in Greifensee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.