Informazioni su Stephan Schmidt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stephan Schmidt
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Schmidt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005878514, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung der Basler Orchester-Gesellschaft, in Basel, CHE-102.040.264, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2023, Publ. 1005829971).
Name neu:
Stiftung der Basler Orchester-Gesellschaft in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 10.10.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iselin, Maria, von Basel, in Riehen, Präsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ladewig Schutsz, Isabelle, von Bettingen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidt, Stephan, von Escholzmatt-Marbach, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CH-280.3.918.834-3)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005819223, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Paul und Bertha Hoenen-Wirz-Stiftung, in Basel, CHE-256.068.962, Stiftung (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005692405).
Name neu:
Paul und Bertha Hoenen-Wirz-Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 20.07.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christ, Thomas, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidt, Stephan, von Escholzmatt-Marbach, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vischer, Dr. Heinrich, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005805653, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Jürg Müller-Stiftung, in Staldenried, CHE-109.994.101, Stiftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005366163).
Domizil neu:
c/o Jürg Müller, Furini 24, 3933 Staldenried.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Stephan, von Escholzmatt-Marbach, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Darbellay Sierra, Noelle Anne, von Liddes, in Vully-les-Lacs, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
In-Albon Eichenberger, Ursula, von Visp, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.