Informazioni su Peter Schmidlin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Schmidlin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5455926, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
htp werk gmbh, in Sutz-Lattrigen, CH-073.4.009.723-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2008, S. 3, Publ. 4657688).
Firma neu:
htp werk gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.12.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurni, Hans, von Sutz-Lattrigen, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Sutz (Sutz-Lattrigen), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hurni, Thomas, von Sutz-Lattrigen, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Sutz (Sutz-Lattrigen), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidlin, Peter, von Wahlen, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Sutz (Sutz-Lattrigen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4657688, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
htp werk gmbh, in Sutz-Lattrigen, CH-073.4.009.723-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 06.04.1999, S. 2192).
Statutenänderung:
14.12.2007, 2.07.2008.
Stammkapital neu:
CHF 21'000.-- [bisher: CHF 45'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.12.2007 wird der Nennwert sämtlicher Stammanteile von je CHF 15'000.-- um je CHF 8'000.-- herabgesetzt und insgesamt CHF 24'000.-- zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 782 i.V.m. Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.07.2008 festgestellt.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 02.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Mitteilungen an die Gesellschafter: durch eingeschriebenen Brief.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurni, Hans, von Sutz-Lattrigen, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.--];
Hurni, Thomas, von Sutz-Lattrigen, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.--];
Schmidlin, Peter, von Wahlen, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.--].
Numero di pubblicazione: 4257234, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Trabat AG, à Biel/Bienne, CH-073.3.005.070-9, conseils, études, projets, surveillance et réalisation de travaux spéciaux pour le génie civil et le bâtiment, société anonyme (FOSC no 60 du 29.03.2005, p. 4, publ. 2765852). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 21.11.2007.
Personne et signature radiée:
Schmidlin, Peter, de Wahlen, à Sutz-Lattrigen, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
De Luca, Fabio, de Biel/Bienne, à Evilard, président et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président];
Favre, Michel, de Neuchâtel, à Saint-Blaise, vice-président et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président];
Beauverd, Jean, de Chavornay, à Saint-Sulpice VD, administrateur, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
Bueche, Pierre-Alain, de Court, à Coffrane, administrateur, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
De Luca, Roberto, de Biel/Bienne, à Evilard, administrateur, sans droit de signature [précédemment: à Biel/Bienne, avec signature collective à deux];
Hurni, Thomas, de Sutz-Lattrigen, à Sutz-Lattrigen, administrateur, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux].