Informazioni su Marcel Schmidiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marcel Schmidiger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Schmidiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004653412, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wisler Elektro AG, in Zäziwil, CHE-106.704.413, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2014, S.0, Publ. 1376809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wisler, Roger, von Sumiswald, in Oberdiessbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Syfrig, Marco Eduard, von Horw, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wisler, André, von Sumiswald, in Zäziwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schmidiger, Marcel, von Flühli, in Jegenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4571782, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Marti elektrische Anlagen AG, in Jegenstorf, CH-053.3.003.098-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2006, S. 4, Publ. 3450600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidiger, Marcel, von Flühli, in Jegenstorf, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 3450600, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Marti elektrische Anlagen AG, in Jegenstorf, CH-053.3.003.098-3, Betrieb eines Elektroinstallationsgeschäftes usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2000, S. 8921).
Statutenänderung:
29.06.2006.
Domizil neu:
Kirchgasse 4, 3303 Jegenstorf.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Hans, von Rüschegg, in Zuzwil BE, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Marti, Susanne, von Rüschegg, in Zuzwil BE, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KMU Revipartner AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: Revipartner KMU AG, in Muri bei Bern];
Marti, Markus, von Rüschegg, in Mattstetten, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Marti-Flückiger, Sandrina, von Frutigen und Rüschegg, in Jegenstorf, mit Einzelprokura;
Schmidiger, Marcel, von Flühli, in Jegenstorf, mit Einzelprokura.