Informazioni su Johanna Schmidiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Johanna Schmidiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1330743, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
EURO-IMMO AG, in Ennetbürgen, CHE-113.035.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2011, Publ. 6279602).
Statutenänderung:
29.01.2014.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
Aemättlihof 105, 6370 Stans.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Hans Werner, von Ruswil, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Koller, Hans W., in Ennetbürgen];
Schmidiger, Johanna, genannt Hanny, von Kerns, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Schmidiger, Johanna genannt Hanny, in Ennetbürgen].
Numero di pubblicazione: 6279604, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Europac AG, in Ennetbürgen, CH-150.3.002.436-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S. 12, Publ. 5332130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidiger, Johanna genannt Hanny, von Kerns, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeller, Walter Heinrich genannt Heini, von Liestal, in Lampenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Armin, von Emmen, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6279602, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
EURO-IMMO AG, in Ennetbürgen, CH-150.3.003.040-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2009, S. 14, Publ. 5330308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeller, Walter Heinrich genannt Heini, von Liestal, in Lampenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Hans W., von Ruswil, in Ennetbürgen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Schmidiger, Johanna genannt Hanny, von Kerns, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].