Informazioni su Thomas Michael Schmid
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Michael Schmid
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Michael Schmid
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4830012, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Strala AG, in Zürich, CH-020.3.032.685-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2008, S. 25, Publ. 4638056).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavigelli, Christoph, von Siat, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Thomas Michael, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4573432, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Strala AG (Strala SA) (Strala Ltd.), in Zürich, CH-020.3.032.685-2, Dufourstrasse 169, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.05.2008, 09.06.2008, 26.06.2008.
Zweck:
Gestaltung, Produktion und Vertrieb von Kunstobjekten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens STRALA T.M. Schmid (CH-020.1.045.104-7), in Zürich, gemäss Vertrag vom 30.05.2008 und Übernahmebilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 68'000.00 und Passiven von CHF 500.00, wofür 67'500 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründer vom 15.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schmid, Thomas Michael, von Schaffhausen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cavigelli, Christoph, von Siat, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3381506, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Presentation Total, Hadzimanovic & Schmid, in Zürich, CH-020.2.005.309-4, Service für Immobilienverkauf, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2005, S. 19, Publ. 2951454).
Domizil neu:
Dufourstrasse 169, 8008 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hadzimanovic, Pedja, von Wettingen, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Thomas, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].