Informazioni su Susanne Schmid
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Susanne Schmid
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005884022, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bürgi Schärer Architekten AG, in Bern, CHE-109.798.416, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4068991).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Susanne, von Rothenburg, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Hanspeter, von Arni (BE), in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bauer, Frederic, von Bannwil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gurtner, Theo, von Wald (BE), in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schärer, Stefan, von Trachselwald, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4068991, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BÜRGI SCHÄRER Architektur und Planung AG, in Bern, CHE-109.798.416, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3810951).
Statutenänderung:
15.02.2018.
Firma neu:
Bürgi Schärer Architekten AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Büros für Architektur, Innenarchitektur, Energie- und Raumplanung sowie Städtebau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft 'Bürgi & Raaflaub dipl. Architekten ETH/SIA', in Bern, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 23.10.2002 und Übernahmebilanz per 30.6.2002 mit Aktiven von CHF 800'598.-- und Passiven von CHF 320'405.95, zum Preis von CHF 480'192.05, wofür 160 voll lilberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 320'192.05 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Susanne, von Rothenburg, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Frederic, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gurtner, Theo, von Wald (BE), in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.