Informazioni su Markus Schmid
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Schmid
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Schmid
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005419747, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
judocu AG, in Eglisau, CHE-453.944.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2021, Publ. 1005298836). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 09.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Markus, von Basel, in Bottmingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vils, Christian, von Vilters-Wangs, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nievergelt, Markus, von Oberhelfenschwil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Stephan, von Menziken, in Eglisau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hubatka, Martin, von Degersheim, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hürzeler, Marc, von Gretzenbach, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stauffer, Hans-Ulrich, von Fraubrunnen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dubach, Benjamin, von Zug, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnider, Peter, von Luzern, in Ebikon, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3679601, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Findoc AG, in Eglisau, CHE-113.763.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2010, S. 24, Publ. 5665112).
Firma neu:
Findoc AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.07.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Markus, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4639080, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schleudertrauma-Verband, in Zürich, CH-020.6.000.022-7, Verein (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2005, S. 27, Publ. 3159288).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Markus, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Ruedlinger, Christa, von Zürich, in Lenzburg, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Lötscher, Reto, von St. Antönien Ascharina, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Samuelsson, Evalotta, von Rapperswil BE, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Lienert, Patrick, von Einsiedeln, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Goecke, Frank, von Aadorf, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Müller, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seidler, Pierre, von Pleujouse, in Delémont, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Braun, Gerda, von Eschlikon, in Würenlos, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fuchs, Ursula, von Appenzell, in Therwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kohler, Susanne, von Pfäfers, in Seegräben, Geschäftsführerin (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.