Informazioni su Lilly Schmid
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lilly Schmid
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005429438, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sägerei Wildegg Schmid AG, in Möriken-Wildegg, CHE-102.440.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2005, S.2, Publ. 2794278).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Max, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Lilly, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Anita, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sägerei Wildegg Schmid & Glutz AG, in Möriken-Wildegg, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.221 vom 14.11.1994 S.6225).
Statuten geändert am:
3.3.1995, 4.5.1995.
Firma neu:
Sägerei Wildegg Schmid + Käppeli AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Leonore, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glutz, Max, von Etzikon, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälti, Hans Rudolf, von Rüderswil, in Unterentfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Max, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien);
Schmid, Beat, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion);
Käppeli, Beat, von Mühlau, in Möriken-Wildegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Lilly, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.