Informazioni su Bernhard Schmid
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Bernhard Schmid
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Schmid
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004583693, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden, in Bad Zurzach, CHE-101.524.542, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4152365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matter, Oskar, von Baden und Kölliken, in Dättwil AG, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Christian, von Wil (SG), in Remetschwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmid, Bernhard, von Waltenschwil, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1740227, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Peter Bütikofer & Company AG, in Zürich, CHE-106.477.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1245661).
Statutenänderung:
15.09.2014.
Firma neu:
Cometris AG.
Domizil neu:
Stauffacherstrasse 26, 8004 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Beratungsunternehmens in Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation (Public Relations). Die Gesellschaft kann Mandate im In- und Ausland übernehmen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Wertschriften und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mächler, Philipp, von Wallisellen, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bütikofer, Peter, von Ersigen, in Stein am Rhein, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Bernhard, von Waltenschwil, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7159492, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Peter Bütikofer & Company AG, in Zürich, CH-020.3.904.354-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2011, Publ. 6284012).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütikofer, Peter, von Ersigen, in Stein am Rhein, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift];
Schmid, Bernhard, von Waltenschwil, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].