Informazioni su Anita Schmid
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anita Schmid
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6354724, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Hutter und Schmid AG, in Gais, CH-300.3.014.273-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2011, S. 0, Publ. 6196360).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Anita, von Diessenhofen, in Gais, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Gabriela, von Diepoldsau, in Gais, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin].
Numero di pubblicazione: 4378062, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Hutter und Schmid AG, bisher in Wald AR, CH-300.3.014.273-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2005, S. 2, Publ. 2958312).
Statutenänderung:
3.03.2008.
Sitz neu:
Gais.
Domizil neu:
Kehr 20, 9056 Gais.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie die Produktion und den Vertrieb von Haustierfutter, welches mindestens den rechtlichen Anforderungen des Bundes bezüglich Produkten aus der biologischen Landwirtschaft entsprechen. sowie den Handel oder die Vermittlung von dazugehörenden Produkten. Die Gesellschaft unterzieht sich nach Möglichkeit an darüber hinausgehenden staatlichen oder privaten Label-Programmen zur Förderung der artgerechten Tierhaltung und der nachhaltigen biologischen Produktion. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen Sie kann ferner Vertretungen übernehmen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sich mit diesen zusammenschliessen bzw. deren Mitgliedschaft erwerben. Sie kann Grundstücke erwerben oder veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Gabriela, von Diepoldsau, in Gais, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Wald AR);
Schmid, Anita, von Diessenhofen, in Gais, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Wald AR).
Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Hutter und Schmid AG, in Wald AR, c/o Gabriela Hutter, Grunholz 266, 9044 Wald AR, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
5.09.2001.
Zweck:
Produktion und Vertrieb von Haustierfutter, welches mindestens den rechtlichen Anforderungen des Bundes bezüglich Produkten aus der biologischen Landwirtschaft entspricht, sowie Handel oder Vermittlung von dazugehörenden Produkten;
die Gesellschaft unterzieht sich nach Möglichkeit an darüber hinausgehenden staatlichen oder privaten Label-Programmen zur Förderung der artgerechten Tierhaltung und der nachhaltigen biologischen Produktion. Die Gesellschaft kann Vertretungen übernehmen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sich mit diesen zusammenschliessen bzw. deren Mitgliedschaft erwerben, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.Aktien: 100 Namenaktien zu je CHF 1'000.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Hutter, Gabriela, von Diepoldsau, in Wald AR, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knauer Witz, Karin, von Uzwil, in Uster, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Anita, von Diessenhofen, in Wald AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büro Ö GmbH, in St. Gallen, Revisionsstelle.