Informazioni su André Pascal Schmassmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Pascal Schmassmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005990257, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Techno AG, in Aesch (BL), CHE-107.874.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2022, Publ. 1005464736).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dehnelt, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in Bretzfeld-Adolzfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dehnelt, Miriam, deutsche Staatsangehörige, in Kassel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schauenburg-Elgershausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmassmann, André, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmassmann, Michel, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Witterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Prado, Oscar, von Lausen, in Lausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: spanischer Staatsangehöriger];
Loosli, Sven, von Wyssachen, in Rodersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005896663, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Jaberg Wiegand GmbH, in Oberwil (BL), CHE-381.397.286, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2020, Publ. 1004959800).
Statutenänderung:
15.11.2023.
Firma neu:
J. Jaberg GmbH. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Fax oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiegand, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaberg Wiegand, Julie, von Radelfingen, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Brunin-Starck, Olivia Anne Antoinette, französische Staatsangehörige, in Hésingue (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmassmann, André Pascal, von Basel, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6132204, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Techno AG, in Aesch BL, CH-280.3.917.355-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2009, S. 7, Publ. 5365774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmassmann, Marlise, von Buckten und Basel, in Biel-Benken, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dehnelt, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in Bretzfeld-Adolzfurt (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dehnelt, Miriam, deutsche Staatsangehörige, in Schauenburg-Elgershausen (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmassmann, Michel, von Basel, in Witterswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmassmann, André, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.