Informazioni su Cathrine Schlumberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cathrine Schlumberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005810770, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Zentralwäscherei, in Zürich, CHE-131.462.325, Verein (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005352746).
Statutenänderung:
14.01.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochuli, Anna, von Reitnau, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lampros, Panajota, genannt Panni, von Zürich, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumberger, Cathrine, von Muotathal, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysling, Samina, von Zürich, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöpfel, Christian, von Hundwil, in Zürich, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer, Nicolas, von Ferenbalm, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jedele, Dominic, von Basel, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosbacher, Céline, von Altendorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005352746, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Zentralwäscherei, in Zürich, CHE-131.462.325, Neue Hard 12, 8005 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
26.03.2019. 21.10.2019. 15.12.2019. 09.05.2021. 23.09.2021. 07.11.2021.
Zweck:
Der Verein betreibt einen nicht-kommerziellen Kulturraum in Zürich. Der Verein ist nicht gewinnstrebig. Jede Ausschüttung von Gewinnen, Tantiemen oder anderen Erfolgsbeteiligungen ist ausgeschlossen.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge;
Beiträge der öffentlichen Hand;
Einnahmen aus den Aktivitäten, Spenden;
Darlehen;
sonstige Einnahmen.
Eingetragene Personen:
Brügger, Philippe, von Frutigen, in Zürich, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochuli, Anna, von Reitnau, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Lars, von Stäfa, in Zürich, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lampros, Panajota, genannt Panni, von Zürich, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumberger, Cathrine, von Muotathal, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strauss, Naomi, genannt Kumi, von Meggen, in Luzern, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.