Informazioni su Markus Schlögl
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Schlögl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1544841, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GAFM AG Global Asset- and Fundsmanagement, in Zug, CHE-109.902.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2014, Publ. 1322693).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlögl, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Quatre Bornes (MU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1322693, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GAFM AG Global Asset- and Fundsmanagement, in Zug, CHE-109.902.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2013, Publ. 1079989).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegl, Hans Peter, von Zürich, in Dubai (AE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Griebl, Andreas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schlögl, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Quatre Bornes (MU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6532964, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GAFM AG Global Asset- and Fundsmanagement, bisher in Schaffhausen, CH-290.3.014.236-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2009, S. 16, Publ. 5194138).
Gründungsstatuten:
16.10.2002.
Statutenänderung:
09.12.2011.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o wadsack & co. treuhandgesellschaft, Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hlasek, Jakub, von Zürich, in Blonay, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grossmann, Lidwina, von Schaffhausen, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlögl, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Quatre Bornes (MU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Geeler, Marcel, von Walenstadt, in Pfäffikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.