Informazioni su Andreas Schlegel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Schlegel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1168728, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft für ländliches Bauen (GLB) Sarganserland, in Flums, gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, insbesondere in Form von Arbeitsleistungen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.1999, S. 5645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Andreas, von Flums, in Flums, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loop-Mullis, Hans, von Walenstadt, in Tscherlach, Gemeinde Walenstadt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar];
Hobi, Peter Paul, von Mels, in Mels, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Britt, Daniel, von Mels, in Schwendi im Weisstannental (Mels), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Milchgenossenschaft Flums-Kleinberg, in Flums, Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Kuhmilch usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.1996, S. 2265).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Flums-Kleinberg in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.04.2001 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Andreas, von Flums, in Flums, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Eberle, Anton, von Flums, in Flums, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier];
Mullis, August, von Flums, in Flumserberg (Flums), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft für landwirtschaftliches Bauen Flums-Kleinberg, in F l u m s, gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder durch Arbeitsleistungen bei der Erstellung landwirtschaftlicher Gebäude usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 16 .06.1998, S. 4091).
Statutenänderung:
7.05.1999.
Firma neu:
Genossenschaft für ländliches Bauen (GLB) Sarganserland.
Domizil neu:
8895 Flumserberg Portels.
Zweck neu:
Gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, insbesondere in Form von Arbeitsleistungen bei der Erstellung von Bauten und Anlagen sowie ihrer Verbesserung (im ländlichen Raum). Die Genossenschaft kann den gemeinsamen Einkauf von Materialien, Maschinen und Geräten besorgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Edwin, von Flums, in Flums, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Andreas, von Flums, in Flums , Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Hobi, Peter Paul, von Mels, in Mels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.