Informazioni su Christian Andreas Schlatter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Andreas Schlatter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005842291, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland DVZO, in Bauma, CHE-104.143.432, Verein (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2022, Publ. 1005536282).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlatter, Christian, von Otelfingen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Hugo, von Schwarzenburg, in Dürnten, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüdin, Dario, von Grüsch, in Dintikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005536282, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland DVZO, in Bauma, CHE-104.143.432, Verein (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2022, Publ. 1005441540).
Statutenänderung:
28.04.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Stefan, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nipkow, Kim Valentin, von Stäfa, in Bergdietikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollmann, Michael Peter, von Derendingen, in Sattel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grötzebauch, Steve, deutscher Staatsangehöriger, in Olten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurt, Andreas, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Loosli, Hermann, von Wyssachen, in Dürnten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Philipp, von Schöfflisdorf, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlatter, Christian, von Otelfingen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schlieren].
Numero di pubblicazione: HR02-1005258246, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KPZ Fahrbahn AG, in Zürich, CHE-207.027.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004991927).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berchtold, Hugo Otto, von Giswil, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Christian Andreas, von Otelfingen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Kurt Erwin, von Walliswil bei Wangen, in Frauenkappelen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Güldenapfel, Peter, von Adliswil, in Langnau am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Philipp, von Stallikon, in Andelfingen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.