Informazioni su Prof. Dr. Kristin Schirmer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Kristin Schirmer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006030472, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Doerenkamp-Zbinden Stiftung für versuchstierfreie Forschung, in Kreuzlingen, CHE-101.965.679, Stiftung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2022, Publ. 1005614310).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruber, Dr. Franz Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartung, Prof. Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baltimore (US), Präsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rothen-Rutishauser, Prof. Dr. Barbara Maria, von Siblingen, in Thörishaus (Köniz), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schirmer, Prof. Dr. Kristin, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005614310, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Doerenkamp-Zbinden Stiftung für versuchstierfreie Forschung, in Kreuzlingen, CHE-101.965.679, Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005336082).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothen-Rutishauser, Prof. Dr. Barbara Maria, von Siblingen, in Thörishaus (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leist, Prof. Dr. Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Leist, Dr. Marcel, in Kreuzlingen 2 (Kreuzlingen)];
Buta, Dr. Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Pfungstadt (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hartung, Prof. Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baltimore (US), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Hartung, Dr. Thomas, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schirmer, Prof. Dr. Kristin, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005188104, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021 publizierten TR-Eintrag Nr. 13'142 vom 26.03.2021 aQuaTox-Solutions GmbH, in Wallisellen, CHE-412.562.413, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138008).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schirmer, Prof. Dr. Kristin, von Wallisellen, in Wallisellen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: deutsche Staatsangehörige].