Informazioni su Robert Schindler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robert Schindler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3766967, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wasserverbund Region Bern AG, in Bern, CHE-103.944.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3206463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grosjean, Christoph Adrian, von Sauge, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiedmer, Walter, von Diepflingen, in Bolligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schindler, Robert, von Bolligen, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Hans, von Arni (BE), in Utzigen (Vechigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bergmann, René, von Meikirch, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hitz, Stefan, von Hütten, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschanz, Hans, von Röthenbach im Emmental, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2748103, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Text & Auftritt GmbH, in Ins, CHE-113.001.021, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2010, Publ. 5712552).
Firma neu:
Text & Auftritt GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.03.2016 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o schindler TREUHAND, Bernstrasse 61, Postfach 1551, 3072 Ostermundigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehr-Weyermann, Christian, von Buchberg, in Ins, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Weyermann Fehr, Elisabeth, von Buchberg und Huttwil, in Ins, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Schindler, Robert, von Bolligen, in Ittigen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4623328, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wasserverbund Region Bern AG, in Bern, CH-035.3.002.570-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2007, S. 4, Publ. 4238466).
Domizil neu:
Lindenauweg 10, 3007 Bern.
Postadresse:
Postfach 8825, 3001 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmied, Gerhard, von Liesberg, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amberg, Fredy, von Bachs, in Langenthal, Sekretär (nicht Mitglied) und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Bernhard, von Eriz, in Gwatt (Thun), Geschäftsführer und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schindler, Robert, von Bolligen, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Kiener Nellen, Margret, von Bolligen und Bern und Baltschieder, in Habstetten (Bolligen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.