Informazioni su Christoph Felix Schindler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christoph Felix Schindler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2802405, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
schindlersalmerón gmbh, in Zürich, CHE-424.518.519, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2014, Publ. 1498063).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salmerón Espinosa, Margarita, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: spanische Staatsangehörige];
Schindler, Dr. Christoph Felix, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Numero di pubblicazione: 1437851, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
schindlersalmerón gmbh, in Zürich, CHE-424.518.519, Feldstrasse 133, 8004 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.03.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft betreibt Architektur und Entwicklung und Vertrieb von Produkten für den Wohnbedarf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 03.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Salmerón Espinosa, Margarita, spanische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schindler, Dr. Christoph Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4698888, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
designtoproduction GmbH, in Erlenbach ZH, CH-020.4.035.032-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2007, S. 23, Publ. 3833262).
Statutenänderung:
31.07.2008.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schindler, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheurer, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Weiersmüller, Andreas, von Suhr, in Aesch BL, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Zehntner, Daniel, von Reigoldswil, in Liestal, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00].