Informazioni su Achille Schilling
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Achille Schilling
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3057440, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Loch 19 GmbH, in Oberwil BL, CH-280.4.006.707-8, Erbringung von Dienstleistungen im EDV-Bereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2004, S. 5, Publ. 2117464).
Statutenänderung:
5.10.2005.
Domizil neu:
Hochlettenstrasse 31, 4104 Oberwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paul, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Blieskastel (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
ITC Information Technology Consulting GmbH, in Zug, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Pfiffner, Manuela, von Mels und Horgen, in Oberwil BL, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Schilling, Achille, von Horgen, in Oberwil BL, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brendel, Michael, von Riehen, in Oberwil BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Numero di pubblicazione: 2296944, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Manu Logistik GmbH, bisher in Salgesch, Beratung und Vermittlung von Dienstleistungen im Transport- und Bausektor, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 25.08.2003, S. 15).
Statutenänderung:
12.05.2004.
Sitz neu:
Oberwil BL.
Domizil neu:
Waldrain 2, 4104 Oberwil.
Zweck neu:
Beratung und Vermittlung von Dienstleistungen im Transport- und Bausektor;
auf dem Gebiet der Informatik ist die Gesellschaft in der Entwicklung von Software und im Verkauf von Hardware tätig. Darunter fallen auch Import- und Exportgeschäfte. Die Gesellschaft kann Grundstücke, Immaterialgüter und Beteiligungen erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilling, Achille, von Horgen, in Oberwil BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [wie bisher];
Pfiffner-Schilling, Manuela, von Mels und Horgen, in Oberwil BL, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [wie bisher];
Paul, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Blieskastel (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-- [wie bisher].
Numero di pubblicazione: 2117464, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Loch 19 GmbH, in Oberwil BL, Erbringung von Dienstleistungen im EDV-Bereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2004, S. 5, Publ. 2100104).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilling, Achille, von Horgen, in Oberwil BL, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.