Informazioni su Stefan Paul
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Paul
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5382802, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
mabest GmbH, in Oberwil BL, CH-280.4.008.390-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2007, S. 5, Publ. 4027544). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paul, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Blieskastel (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Tillmanns, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in St. Ingbert (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Wegmüller, Beat, von Walkringen, in Reinach BL, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 4027544, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
mabest GmbH, in Oberwil BL, CH-280.4.008.390-3, Webdesign, Softwareentwicklung, Eventorganisation, Handel mit Soft- und Hardware, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2006, S. 5, Publ. 3360270).
Statutenänderung:
5.07.2007.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tillmanns, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in St. Ingbert (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Wegmüller, Beat, von Walkringen, in Reinach BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Heissler, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Blieskastel (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Paul, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Blieskastel (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Peter, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in St. Ingbert (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Numero di pubblicazione: 3057440, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Loch 19 GmbH, in Oberwil BL, CH-280.4.006.707-8, Erbringung von Dienstleistungen im EDV-Bereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2004, S. 5, Publ. 2117464).
Statutenänderung:
5.10.2005.
Domizil neu:
Hochlettenstrasse 31, 4104 Oberwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paul, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Blieskastel (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
ITC Information Technology Consulting GmbH, in Zug, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Pfiffner, Manuela, von Mels und Horgen, in Oberwil BL, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Schilling, Achille, von Horgen, in Oberwil BL, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brendel, Michael, von Riehen, in Oberwil BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.