Informazioni su Martin Schild
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Schild
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Schild
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004721747, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Spitex Oberengadin, in Samedan, CHE-107.589.480, Verein (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2018, Publ. 4083193).
Name neu:
Spitex Oberengadin in Liquidation.
Uebersetzungen des Namens neu:
(Spitex Engiadin'Ota in liquidaziun). Der Verein hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.07.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Heidi, von Walterswil (BE), in Samedan, Geschäftsleiterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schild, Martin, von Schwanden bei Brienz, in Celerina/Schlarigna, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schucan, Lucian, von Zuoz, in Zuoz, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moll, Beat, von Greifensee, in Adligenswil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Nievergelt, Thomas, von Samedan, in Samedan, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Pohlschmidt, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Samedan, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu dreien, Mitglied [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3871003, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Spitex Oberengadin(Spitex Engiadin'Ota), in Samedan, CHE-107.589.480, Via Nouva 3, 7503 Samedan, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
26.11.1993. 20.06.2011.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung, Organisation und Führung der häuslichen Pflege und Betreuung kranker, behinderter und betagter Personen in Sinne der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mittel:
Jährliche Mitgliederbeiträge, Pflegetaxen, Beiträge von Kanton, Spenden, freiwillige Zuwendungen jeder Art inklusive Gönnerbeiträge.
Eingetragene Personen:
Schild, Martin, von Schwanden bei Brienz, in Celerina/Schlarigna, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schucan, Lucian, von Zuoz, in Zuoz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lässer, Othmar, von Wiliberg, in Sils im Engadin/Segl, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Clalüna, Heidi, von Scuol, in Sils im Engadin/Segl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Degiacomi, Regula, von Cazis, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Metzler, Leo, von Niederbüren, in Pontresina, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pohlschmidt, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seiler, Annelise, von Madiswil, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sutter, Gian, von Samedan, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Barblan, Ines, von Valsot, in S-chanf, Geschäftsleiterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2961491, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Schilinvest AG, in Celerina/Schlarigna, CHE-113.192.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2015, Publ. 2137631).
Statutenänderung:
13.07.2016.
Domizil neu:
Via Suot Crasta 6, 7505 Celerina/Schlarigna.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung von Liegenschaften und Beteiligungen;
Finanzierung von Projekten aller Art, Finanzberatung sowie Patent- und Lizenzverwaltung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 13.07.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernasconi , Leonardo, von Riva San Vitale, in Mendrisio, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
PLURIAUDIT SA, in Lugano, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schild, Martin, von Schwanden bei Brienz, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Einzelunterschrift.