Informazioni su Christine Schifferle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christine Schifferle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3697523, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
IBS IT business solutions gmbh, in Binningen, CHE-109.869.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2011, Publ. 6009834).
Firma neu:
IBS IT business solutions gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.08.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferle, Christine, von Döttingen, in Binningen, Gesellschafterin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Schöpflin, Kurt, von Buus, in Buus, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6175676, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Prime Support GmbH, in Therwil, CH-280.4.003.839-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2010, S. 5, Publ. 5534718).
Statutenänderung:
18.05.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Treuhanddienstleistungen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder mit solchen zusammenarbeiten, ferner gewerbliche Schutzrechte, Grundeigentum und andere Vermögenswerte erwerben, nutzen und veräussern. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schifferle, Christine, von Döttingen, in Binningen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienhard, Roland, von Basel, in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Lienhard-da Silva, Maria Deolinda, von Basel, in Therwil, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6175680, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
SSC Controlling GmbH, in Binningen, CH-280.4.002.884-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2010, S. 7, Publ. 5594104).
Statutenänderung:
18.05.2011. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferle, Christine, von Döttingen, in Binningen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Lienhard, Roland, von Basel, in Therwil, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].