Informazioni su Elsbeth Schiesser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elsbeth Schiesser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005048633, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elektro Schiesser Immobilien AG, bisher in Glarus, CHE-101.864.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2017, Publ. 3712817).
Statutenänderung:
20.11.2020.
Sitz neu:
Uitikon.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 2, 8142 Uitikon Waldegg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, die Vermietung sowie die Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken jeder Art sowie den Handel und die Verwaltung von Wertschriften und Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 25.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiesser, Elsbeth, von Glarus, in Glarus, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bernet & Lehner Treuhand AG (CHE-106.897.246), in Glarus, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2454241, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Elektro Schiesser Immobilien AG, in Glarus, CHE-101.864.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2011, Publ. 6112348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiesser-Eggenberger, Fritz, von Glarus und Glarus Süd, in Ennenda (Glarus), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiesser, Elsbeth, von Glarus, in Ennenda (Glarus), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Schiesser-Eggenberger, Elsbeth, von Glarus und Glarus Süd, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Schiesser, Fritz, von Glarus, in Oberweningen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Schiesser-Werder, Fritz, von Glarus und Glarus Süd, in Schlieren];
Bernet & Lehner Treuhand AG (CHE-106.897.246), in Glarus, Revisionsstelle [bisher: Bernet & Lehner Treuhand AG (CH-160.3.000.252-7)].