Informazioni su Frank Scheunert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Frank Scheunert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6997168, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Pink Adventure AG, in Baar, CH-020.3.029.829-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2010, S. 17, Publ. 5805488).
Statutenänderung:
18.12.2012.
Firma neu:
Cructiq AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Cructiq SA) (Cructiq Ltd.).
Zweck neu:
Verkauf von mobilen Entertainment-Produkten, Mehrwertdiensten und sonstigen Downloadprodukten sowie allen für die Telefonie geeigneten Produkten und Dienstleistungen sowie Vertrieb digitaler und sonstiger Inhalten und Dienste für mobile und stationäre Endgeräte;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheunert, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Westermann, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Hermes, Christoph Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bos, Bernardus, genannt Ben, niederländischer Staatsangehöriger, in Crans-Montana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kothuis, Thomas Theodorus Lodewijk Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6832308, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
RocketMan GmbH, in Zug, CH-020.4.033.653-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 20, Publ. 5874476).
Firma neu:
RocketMan GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(RocketMan Sàrl en liquidation) (RocketMan Ltd liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.07.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tureva Treuhand AG (CH-020.3.927.155-5), in Zürich, Liquidatorin;
Scheunert, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung und Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6830964, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Dorade GmbH, in Zug, CH-020.4.032.428-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 19, Publ. 5874402).
Firma neu:
Dorade GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Dorade S.à.r.l. en liquidation) (Dorade Ltd liab. Co. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.07.2012 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Tureva Treuhand AG, Talstrasse 39, 8001 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheunert, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung und Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Tureva Treuhand AG (CH-020.3.927.155-5), in Zürich, Liquidatorin.