Informazioni su Pia Marie Scheuber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pia Marie Scheuber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2170775, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Verein WG Brisenblick, in Stans, CHE-347.172.822, Verein (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2013, Publ. 7035548).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer, Maria Agnes, von Dallenwil, in Stans, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuber, Pia Marie, von Oberdorf NW, in Büren NW (Oberdorf NW), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Walter Ernst, von Luzern, in Stansstad, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Anton Adolf, von Wolfenschiessen, in Oberdorf NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7035548, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Verein WG Brisenblick, in Stans, CH-150.6.004.074-0, Wächselacher 6, 6370 Stans, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
17.01.2013.
Zweck:
Der Verein fördert und ermöglicht das selbstbestimmte Wohnen für Menschen mit einer körperlichen und / oder mehrfachen Beeinträchtigung. Dazu organisiert und vermittelt er insbesondere bedarfsgerechte Dienstleistungen und entsprechenden Wohnraum für Betroffene.
Mittel:
Jahresbeiträge der Mitglieder, Beiträge des Kantons Nidwalden, Beiträge der Invalidenversicherung und der Ergänzungsleistungen, Beiträge aus der Hilflosenentschädigung, allfällige Pensionsbeiträge und weitere Erträge wie Sponsorengelder, etc.
Eingetragene Personen:
Durrer, Maria Agnes, von Dallenwil, in Stans, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuber, Pia Marie, von Oberdorf NW, in Büren NW (Oberdorf NW), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfisberg, Leo Walter, von Neuenkirch, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4052658, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Malergeschäft Walti Scheuber GmbH, in Oberdorf NW, CH-150.4.000.590-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2002, S. 10, Publ. 419698).
Statutenänderung:
12.07.2007.
Firma neu:
Malergeschäft Walti Scheuber GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Burghaltenstrasse 12, 6382 Büren. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.07.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheuber, Walter, von Oberdorf NW, in Büren NW (Oberdorf NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheuber, Pia, von Oberdorf NW, in Büren NW (Oberdorf NW), Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].