Informazioni su Peter Scheuber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Scheuber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6824124, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wasserversorgungsgenossenschaft Gunzwil-Dorf, in Beromünster, CH-100.5.006.448-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2009, S. 13, Publ. 4911412).
Statutenänderung:
30.03.2012.
Domizil neu:
c/o Sybille Stocker-Kupper, Spielmatte 27, 6222 Gunzwil.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Vorstand: drei Mitglieder].Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 13.07.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchler, Martin, von Triengen, in Beromünster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuber, Peter, von Wolfenschiessen, in Beromünster, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duss, Michael, von Reiden, in Beromünster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker-Kupper, Sybille, von Beromünster und Sempach, in Beromünster, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4911412, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wasserversorgungsgenossenschaft Gunzwil-Dorf, bisher in Gunzwil, CH-100.5.006.448-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2008, S. 11, Publ. 4569608).
Sitz neu:
Beromünster. [Gemeindefusion per 01.01.2009 ohne Anpassung der Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchler, Martin, von Triengen, in Beromünster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gunzwil];
Scheuber, Peter, von Wolfenschiessen, in Beromünster, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gunzwil];
Schmidlin, Alois, von Beromünster, in Beromünster, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Gunzwil, in Gunzwil].
Numero di pubblicazione: 3437448, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Pro Vogelmoos, in Neudorf, CH-100.7.010.504-6, Schaffung und Erhaltung eines Naturschutz- und Feuchtgebietes im sog, Stiftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2002, S. 9, Publ. 380674).
Urkundenänderung:
6.02.2006.
Domizil neu:
c/o Josef Kaufmann, Winkel 2, 6025 Neudorf.
Zweck neu:
Schaffung, Erhaltung und Pflege des Naturschutz- und Feuchtgebietes Vogelmoos in Neudorf;
das Schutzgebiet kann nach Möglichkeit durch Kauf oder Pacht erweitert werden.
Organisation neu:
Stiftungsrat und Kontrollstelle. Gemäss Entscheid der Aufsichtsbehörde vom 22.12.2005 ist die Stiftung von der Pflicht zur Bezeichnung einer Revisionsstelle befreit. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Alfred, von Basel, in Basel, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Scheuber, Peter, von Wolfenschiessen, in Gunzwil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferli, Dr. Lukas genannt Luc, von Döttingen, in Sempach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Bruno, von Neudorf und Oberkirch, in Neudorf, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Boog, Bernadette, von Knutwil, in Zug, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Kaufmann, Josef, von Oberkirch, in Neudorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arnet, Richard, von Zell LU und Gettnau, in Neudorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlegel, Martin, von Littau und Sevelen, in Neudorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.