Informazioni su Dr. Dieter Scherer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Dieter Scherer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004876745, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Baliopharm AG, in Basel, CHE-113.359.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843405).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherer, Dr. Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004843405, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Baliopharm AG, in Basel, CHE-113.359.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500614).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luessen, Dr. Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Alkmaar (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherer, Dr. Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6685574, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
ApisPharma AG, in Laufen, CH-280.3.006.746-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2006, S. 6, Publ. 3697382).
Statutenänderung:
11.05.2012.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Projektevaluation und des Projektmanagements sowie des Business Developments, einschliesslich der Vorbereitung und der Kontrolle von Businessplänen, insbesondere für Gesellschaften in der pharmazeutischen Industrie im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vertrieb. Die Gesellschaft kann auch Produkte vermitteln und Handel betreiben. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Patente, Urheberrechte, Marken, andere Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Gemäss Erklärung vom 11.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ONLINE TREUHAND AG (CH 170.3.016.912-3), in Reinach BL, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherer, Dr. Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Laufen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aesch BL].