Informazioni su Deborah Schenker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Deborah Schenker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005041027, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
HOPE Christliches Sozialwerk, in Baden, CHE-110.217.429, Verein (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2018, Publ. 4348465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleischmann, Daniela, von Galgenen, in Wettingen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Deborah, von Diessenhofen, in Möhlin, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4202121, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
schenker's GmbH, in Möhlin, CHE-455.125.328, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3775645).
Firma neu:
schenker's GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(schenker's S.à.r.l. en liquidation) (schenker's S.a.g.l. in liquidazione) (schenker's Ltd liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.04.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Stephan, von Däniken, in Möhlin, Liquidator, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Schenker, Deborah, von Diessenhofen, in Möhlin, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3775645, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
schenker's GmbH(schenker's S.à.r.l.) (schenker's S.a.g.l.) (schenker's Ltd liab. Co), in Möhlin, CHE-455.125.328, Rheinweg 42, 4313 Möhlin, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.09.2017.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Gesundheitsprodukten und Nahrungsergänzungen sowie Beratung von natürlichen und juristischen Personen im Bereich strategischer und operativer Fragestellungen sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang im In- und Ausland, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich psychosozialen Beratung sowie Beratung von natürlichen und juristischen Personen im Bereich strategischer und operativer Fragestellungen sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang im In- und Ausland, Planen und Durchführen von Events und Schulungen aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 05.09.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schenker, Deborah, von Diessenhofen, in Möhlin, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schenker, Stephan, von Däniken, in Möhlin, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.