Informazioni su René Schenk
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Schenk
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005517499, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Intertec Suisse GmbH, in Baar, CHE-105.001.941, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021, Publ. 1005255434).
Domizil neu:
Ibelweg 18a, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, René, von Oberbüren, in Zihlschlacht-Sitterdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Daubner, Falk, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Schenk, Georg W., von Oberbüren, in Dresden (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift, ].
Numero di pubblicazione: HR02-1005255434, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Berichtigung des im SHAB vom 13.07.2021, Meldungs Nr. 1'005'247'608, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 13'804 vom 08.07.2021 Intertec Suisse GmbH, in Baar, CHE-105.001.941, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247608).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, René, von Oberbüren, in Zihlschlacht-Sitterdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [nicht: in Herisau].
Numero di pubblicazione: HR02-1005247608, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Intertec Suisse GmbH, in Baar, CHE-105.001.941, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134447).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, René, von Oberbüren, in Herisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Schenk, Georg W., von Oberbüren, in Dresden (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].