Informazioni su Martin Schelling
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Schelling
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005255488, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Militärbibliothek Basel, in Basel, CHE-110.381.879, Stiftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2018, Publ. 4272291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzig, Max, von Obersteckholz, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelling, Martin, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rysler, Sylvia, von Basel und Horgen, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5900394, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Militärbibliothek Basel, in Basel, CH-270.7.000.369-7, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2009, S. 7, Publ. 5292382).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuttler, Philipp, von Basel und Muttenz, in Muttenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schelling, Martin, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5292382, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Militärbibliothek Basel, in Basel, CH-270.7.000.369-7, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 9, Publ. 5169148).
Urkundenänderung:
20.08.2009. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 15.09.2009 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Paul, von Reinach BL, in Pfeffingen, Revisionsstelle;
Schelling, Martin, von Basel, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greuter, Dr. Jürg, von Basel und Riehen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Hofstetten SO].