Informazioni su Erich Schellenberg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erich Schellenberg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005833191, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
E.L.V.I.S. Suisse Genossenschaft, in Baden, CHE-113.993.323, Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2013, S.0, Publ. 7203504).
Statutenänderung:
28.02.2022.
Zweck neu:
Zweck der Genossenschaft ist die Förderung der Zusammenarbeit und Unterstützung der Mitglieder in der Optimierung von Laderaum und Fahrzeugen im nationalen und internationalen Strassengüterverkehr durch enge Zusammenarbeit der Mitglieder. Die Genossenschaft kann im Markt gegenüber Dritten sowohl in der Durchführung von Transporten, für Umschlag und Lagerungen als auch als Logistik-Dienstleister auftreten. Zum Vorteil der Mitglieder können Einkaufs-Gemeinschaften gebildet werden.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gem. Art. 87 Abs. 1 lit. j HRegV] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich das Genossenschaftsvermögen. Jede persönliche Haftung oder Nachschusspflicht der Genossenschafter ist ausgeschlossen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter muss mindestens einen und kann maximal fünf Anteilscheine übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummen, Hans, von Gempenach, in Ried bei Kerzers, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reich, Daniela, liechtensteinische Staatsangehörige, in Nendeln, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schellenberg, Erich, von Zürich, in Baden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sidler, Alfred, von Hünenberg, in Hagendorn, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerster, Maximilian, genannt Max, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesenberg (LI), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luginbühl, Marc, von Oberthal, in Münchenbuchsee, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sidler, Fredy, von Hünenberg, in Steinhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felix, Fabian, von Zwingen, in Füllinsdorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4254443, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Kinaesthetics Schweiz AG, in Schübelbach, CHE-112.832.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 26.05.2015, Publ. 2167553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schellenberg, Erich, von Zürich, in Baden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kappenthuler, Helene, von Stettfurt, in Tägerwilen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egger, Sven, von Rechthalten, in Lupfig, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7203504, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
E.L.V.I.S. Suisse Genossenschaft, in Mellingen, CHE-113.993.323, Genossenschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2011, Publ. 6348094).
Statutenänderung:
04.02.2013.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
Täfernstrasse 31, 5405 Baden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanz, Adrian, von Huttwil, in Huttwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Roland, von Tägerig, in Tägerig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beck, Urs, von Stadel, in Ottoberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein, Roman, von Kirchberg SG, in Dübendorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krummen, Hans, von Gempenach, in Ried bei Kerzers, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berthod, Xavier, von Sion, in Bramois, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reich, Daniela, liechtensteinische Staatsangehörige, in Nendeln, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kohli-Reich, Daniela, in Nendeln (FL)];
Schellenberg, Erich, von Zürich, in Baden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sidler, Alfred, von Hünenberg, in Hagendorn, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.