Informazioni su Peter Scheiwe-Mayer Sen.
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Scheiwe-Mayer Sen.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006074638, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Cura Beteiligungen AG, in Laufenburg, CHE-102.706.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2023, Publ. 1005831238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheiwe-Mayer, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Havixbeck (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Dr. Nicolas, von Basel, in Frenkendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herder, Eva, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheiwe, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheiwe, Peter jun., deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3952311, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Cura Beteiligungen AG, in Laufenburg, CHE-102.706.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3843893).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Dr. Andreas, von Baden und Baldingen, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheiwe-Mayer, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herder, Eva, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheiwe, Peter jun., deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fischer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Havixbeck (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Langheim, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Stein (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wächter, Thomas, von Remigen, in Mettauertal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mettau, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2911612, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Balteschwiler AG, in Laufenburg, CH-400.3.906.172-0, Abwicklung aller Geschäfte der Holzbranche usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2004, S. 1, Publ. 2452124).
Statutenänderung:
9.06.2005.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag 09.06.2005 Aktiven von CHF 20'310'941.88 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'845'092.27 auf die 'Balteschwiler Betriebs AG', nun 'Balteschwiler AG', in Laufenburg (CH-400.3.026.373-0).
Gegenleistung:
1'300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Balteschwiler Betriebs AG' nun 'Balteschwiler AG'.
Firma neu:
Cura Beteiligungen AG.
Domizil neu:
c/o Balteschwiler AG, Kaisterstrasse 3, 5080 Laufenburg.
Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie Beratung von Tochter- und nahestehenden Gesellschaften.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Roger, von Kaisten, in Kaisten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marchi, Fredi, von Zürich, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ruoss, Adalbert, von Schübelbach, in Laufenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Dr. Andreas, von Baldingen und Baden, in Baden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Schärer, Dr. Jürg, von Safenwil, in Aarau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Scheiwe-Mayer, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münster (Westfalen, BRD), Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Langheim, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Murg (D), Geschäftsführer].