Informazioni su Rolf Richard Scheibler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Rolf Richard Scheibler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004945828, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
City GmbH, in Aarau, CHE-110.521.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2014, S.0, Publ. 1341443).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheibler, Rolf, von Unterentfelden, in Oberentfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Scheibler, Paul, von Unterentfelden, in Aarau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
City Immobilien Holding GmbH (CHE-393.803.502), in Aarau, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00;
Fricker, Max, von Schinznach, in Auenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Fricker, Renate, von Vordemwald, in Auenstein, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5363038, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
City GmbH, in Aarau, CH-400.4.025.152-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2004, S. 1, Publ. 2118232). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheibler, Rolf, von Unterentfelden, in Oberentfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2907718, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Eusi GmbH, bisher in Unterentfelden, CH-400.4.016.604-0, Dienstleistungen im administrativen Bereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 22.05.1995, S. 2854).
Statutenänderung:
15.06.2005.
Sitz neu:
Staffelbach.
Domizil neu:
Mühleweg 27, 5053 Staffelbach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Fritz, von Oberentfelden, in Staffelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: in Kölliken];
Scheibler, Rolf Richard, von Unterentfelden, in Oberentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: in Aarau];
Schibli, Felix, von Fislisbach, in Moosleerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: in Aarau].