Informazioni su Claudia Schefer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Schefer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005831643, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
tRaumplaner GmbH, in Lengnau (BE), CHE-492.172.361, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2022, Publ. 1005628961).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schefer, Claudia, von Auw, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm Group Holding GmbH (CHE-190.776.641), in Zug, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 55 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Grimm, Christina, von Hinwil, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005798790, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
mocc.casa GmbH, in Oberwil bei Büren, CHE-362.528.949, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005129338).
Statutenänderung:
07.07.2023.
Firma neu:
GMM Real Estate GmbH.
Domizil neu:
Lüterswilstrasse 23, 3298 Oberwil b. Büren. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.]. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marc, Schefer, von Rorschacherberg, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schefer, Claudia, von Auw, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm Group Holding GmbH (CHE-190.776.641), in Zug, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Grimm, Oliver, von Hinwil, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Grimm, Christina, von Hinwil, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005628961, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
tRaumplaner GmbH, in Lengnau (BE), CHE-492.172.361, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362559).
Statutenänderung:
25.11.2022.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schefer, Claudia, von Auw, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Grimm Group Holding GmbH (CHE-190.776.641), in Zug, Gesellschafterin, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hediger & Junker Immobilien AG (CHE-322.968.176), in Bern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].